FAVIM ESTETIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Huerta, 96
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FAVIM ESTETIC SL
CIF B86247103
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 22/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FAVIM ESTETIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAVIM ESTETIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ramos Soledad | Administrador Unico | 26/09/2014 | 26/01/2021 |
Garcia Ramos Soledad | Liquidador | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Vigo Mut Fernando Antonio | Apoderado | 02/11/2015 | 26/01/2021 |
Vigo Rojo Cristina | Apoderado | 20/10/2011 | 26/01/2021 |
Vigo Mut Fernando Antonio | Socio Unico | 27/06/2011 | 02/12/2015 |
Vigo Mut Fernando Antonio | Administrador Unico | 27/06/2011 | 12/02/2014 |
ACTOS BORME DE FAVIM ESTETIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 79, S 8, H M 521857, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 79, S 8, H M 521857, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 79, S 8, H M 521857, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 79, S 8, H M 521857, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 79, S 8, H M 521857, I/A 6 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 78, S 8, H M 521857, I/A 5 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 77, S 8, H M 521857, I/A 4 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 77, S 8, H M 521857, I/A 3 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 76, S 8, H M 521857, I/A 2 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 72, S 8, H M 521857, I/A 1 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-28