FATUM FATIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 5
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FATUM FATIS SL
CIF B87773651
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/03/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FATUM FATIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FATUM FATIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antequera Soria Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 23/10/2023 | 23/10/2023 |
Antequera Soria Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 14/03/2017 | 23/10/2023 |
Enrich Arenillas Antonio | Liquidador Mancomunado | 23/10/2023 | 23/10/2023 |
Enrich Arenillas Antonio | Administrador Mancomunado | 14/03/2017 | 23/10/2023 |
ACTOS BORME DE FATUM FATIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 222, S 8, H M 640099, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 222, S 8, H M 640099, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 222, S 8, H M 640099, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 222, S 8, H M 640099, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
- C/ JUAN BRAVO 5 5º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 222, S 8, H M 640099, I/A 3 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
- C/ ALFONSO RODRIGUEZ SANTAMARIA 14 2º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 221, S 8, H M 640099, I/A 2 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 218, S 8, H M 640099, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-28
Dirección:C/ LEREZ 4 1º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/03/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Compra, venta y arrendamiento de toda clase de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35614 , F 218, S 8, H M 640099, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-28