FASTER INSIDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanchez Pacheco, 82
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FASTER INSIDE SL
CIF B85683852
Capital Social 480200.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 22/04/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FASTER INSIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FASTER INSIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Ibor Mayor Carlos | Consejero | 01/06/2009 | 26/10/2021 |
Lopez Rodriguez Victor-manuel | Apoderado Solidario | 04/08/2009 | 26/10/2021 |
Martinez Valverde Jose Maria | Secretario No Consejero | 01/06/2009 | 26/10/2021 |
Martinez Valverde Jose Maria | Secretario | 26/10/2021 | |
Pinto Cebadera Jose Carlos | Representante | 26/10/2021 | 26/10/2021 |
PINTO & VEGA ASESORES TRIBUTARIOS SL | Liquidador | 26/10/2021 | 26/10/2021 |
Puente Rubio Jesus | Presidente | 01/06/2009 | 26/10/2021 |
Puente Rubio Jesus | Consejero Delegado Mancomunado | 01/06/2009 | 26/10/2021 |
Puente Rubio Jesus | Consejero | 01/06/2009 | 26/10/2021 |
Puente Rubio Jesus | Apoderado Solidario | 04/08/2009 | 26/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FASTER INSIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 208, S 8, H M 480158, I/A 7 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 208, S 8, H M 480158, I/A 7 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 208, S 8, H M 480158, I/A 7 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 208, S 8, H M 480158, I/A 7 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Capital Anterior: | 330.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 480.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 207, S 8, H M 480158, I/A 6 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Capital Anterior: | 220.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 110.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 330.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 206, S 8, H M 480158, I/A 5 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 220.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 120,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 206, S 8, H M 480158, I/A 5 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-249-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19.MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION.MODIFICADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 205, S 8, H M 480158, I/A 4 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26641 , F 205, S 8, H M 480158, I/A 3 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28