FASHION VENTURES 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tuset, 32
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FASHION VENTURES 21 SL
CIF B63933782
Capital Social 1507720.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 28/07/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FASHION VENTURES 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FASHION VENTURES 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gual Saez Marc | Apoderado | 14/04/2009 | 13/09/2013 |
Hernandez Montes Mariano | Administrador Concursal | 10/08/2011 | 13/09/2013 |
Marti Erfurt Mark | Apoderado | 14/04/2009 | 13/09/2013 |
Puig De Rato Luis | Liquidador | 01/08/2011 | 13/09/2013 |
Richard Mark Jaye Russell | Apoderado | 14/04/2009 | 13/09/2013 |
Rodriguez Silvas Miguel | Apoderado | 14/04/2009 | 13/09/2013 |
Belil Roger Marcos | Consejero | 01/08/2011 | |
Buxeda Maisterra Jose Maria | Secretario No Consejero | 01/08/2011 | |
Gual Saez Marc | Consejero Delegado Mancomunado | 01/08/2011 | |
Gual Saez Marc | Consejero | 01/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FASHION VENTURES 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 220, S 8, H B 313663, I/A 17 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 274/2011, AUTO FIRME DE FECHA 13/03/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 220, S 8, H B 313663, I/A 17 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 274/2011, AUTO FIRME DE FECHA 29/06/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 219, S 8, H B 313663, I/A 16 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 219, S 8, H B 313663, I/A 16 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 219, S 8, H B 313663, I/A 15 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 219, S 8, H B 313663, I/A 15 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 219, S 8, H B 313663, I/A 15 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.30:EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD COMENZARA EL 1DE OCTUBRE Y FINALIZARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.ART.18: REGULACION CONSEJO DE ADMINISTRACION.ARTS 23 Y 28:REGULACION JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 217, S 8, H B 313663, I/A 14 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Capital Anterior: | 657.720,00 | Euros |
Aumento de capital: | 850.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.507.720,00 | Euros |
Porcentaje: | 129,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 216, S 8, H B 313663, I/A 13 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08