FASHION PILLS CLOTHES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 468
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FASHION PILLS CLOTHES SL
CIF B65500357
Capital Social 243040.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 20/09/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FASHION PILLS CLOTHES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FASHION PILLS CLOTHES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BMR ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 17/05/2016 | 22/12/2017 |
Romero Climent Jordi | REP.ADM.CONC | 17/05/2016 | 22/12/2017 |
Esteban Urnezius Maximiliano | Administrador Solidario | 03/10/2011 | 17/05/2016 |
Nicolas Lopez Nuria | Administrador Solidario | 03/10/2011 | 17/05/2016 |
Hunt Chida Patricio Leonidas | Apoderado Solidario | 08/07/2014 | 24/11/2015 |
ACTOS BORME DE FASHION PILLS CLOTHES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 37, S 8, H B 412993, I/A 9 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 873/2015, AUTO FIRME DE FECHA 03/11/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 37, S 8, H B 412993, I/A 9 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 36, S 8, H B 412993, I/A 8 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 873/2015, AUTO FIRME DE FECHA 11/12/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 36, S 8, H B 412993, I/A 8 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 36, S 8, H B 412993, I/A 8 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 36, S 8, H B 412993, I/A 8 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 36, S 8, H B 412993, I/A 7 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 36, S 8, H B 412993, I/A 6 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES; ARTICULO 12.- JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 34, S 8, H B 412993, I/A 5 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Capital Anterior: | 160.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 83.040,00 | Euros |
Capital Actual: | 243.040,00 | Euros |
Porcentaje: | 51,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42791 , F 34, S 8, H B 412993, I/A 5 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08