FARNES XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 337
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FARNES XXI SL
CIF B62602040
Capital Social 27006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FARNES XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARNES XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guevara Ardid Adrian | Apoderado Mancomunado | 20/01/2021 | 26/01/2024 |
Guevara Ardid Adrian | Liquidador | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
Guevara Ardid Adrian | Apoderado Solidario | 14/05/2018 | 26/01/2024 |
Guevara Ardid Adrian | Administrador Mancomunado | 02/05/2018 | 26/01/2024 |
PROMOCIONES QUATRO XXI SL | Administrador Mancomunado | 02/05/2018 | 26/01/2024 |
Ruiz Torres Antonia Isabel | REPR.143 RRM | 02/05/2018 | 26/01/2024 |
Ruiz Torres Ataulfo | Apoderado Mancomunado | 20/01/2021 | 26/01/2024 |
PROMOCIONES QUATRO XXI SL | Administrador | 02/05/2018 | |
Ruiz Piqueras Ataulfo | REPR.143 RRM | 02/05/2018 |
ACTOS BORME DE FARNES XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 5, S 8, H B 233922, I/A 7 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 798,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 5, S 8, H B 233922, I/A 7 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 5, S 8, H B 233922, I/A 7 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 5, S 8, H B 233922, I/A 7 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 5, S 8, H B 233922, I/A 6 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 4, S 8, H B 233922, I/A 5 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
- AV DIAGONAL NUM.337-B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 4, S 8, H B 233922, I/A 4 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 4, S 8, H B 233922, I/A 4 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-08
Administrador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 4, S 8, H B 233922, I/A 4 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08