FARMALAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Benicarló,, 15
Código Postal 12530
Municipio Borriana/Burriana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social FARMALAMAR SL
CIF B12900460
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 17/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Esteve Pastor Laura
VINCULACIONES DE FARMALAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARMALAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Gonzalez Mario Valentin | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
Alvarez Gonzalez Mario Valentin | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Esteve Pastor Laura | Socio Unico | 12/02/2013 | 09/01/2024 |
Esteve Pastor Laura | Administrador Unico | 07/01/2015 | 09/01/2024 |
Esteve Pastor Laura | Administrador Unico | 12/02/2013 | 07/01/2015 |
ACTOS BORME DE FARMALAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 3 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 3 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 3 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 3 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 1 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 1 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-12
Dirección:C/ BENICARLO 15 3º F (BURRIANA)
Comienzo de operaciones:17/01/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación yexportación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 92, S 8, H CS 35095, I/A 1 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-12