FARMACEUTICOS UNIDOS LA REBOTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Feria, 63
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social FARMACEUTICOS UNIDOS LA REBOTICA SL
CIF B02295707
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FARMACEUTICOS UNIDOS LA REBOTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARMACEUTICOS UNIDOS LA REBOTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfaro Rodriguez Javier | Secretario | 03/06/2020 | 29/09/2022 |
Alfaro Rodriguez Javier | Consejero | 03/06/2020 | 29/09/2022 |
Montoya Rodriguez Jose Luis | Consejero | 03/06/2020 | 29/09/2022 |
Vida Soler Cesar | Presidente | 03/06/2020 | 29/09/2022 |
Vida Soler Cesar | Consejero | 03/06/2020 | 29/09/2022 |
Vida Soler Cesar Enrique | Consejero | 29/09/2022 | |
Vida Soler Cesar Enrique | Presidente | 29/09/2022 | |
Vida Soler Cesar Enrique | Liquidador | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
Diaz Abad Antonio | Vicepresidente | 03/06/2011 | 03/06/2020 |
Diaz Abad Antonio | Consejero | 03/06/2011 | 03/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FARMACEUTICOS UNIDOS LA REBOTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 158, S 8, H AB 9857, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 158, S 8, H AB 9857, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 158, S 8, H AB 9857, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-02
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 158, S 8, H AB 9857, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-02
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 157, S 8, H AB 9857, I/A 4 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-02
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 157, S 8, H AB 9857, I/A 4 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-115-02
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 157, S 8, H AB 9857, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-02
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 460, F 157, S 8, H AB 9857, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-145-02