FARMABCN10 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Barcelona, 10
Código Postal 43120
Municipio Constantí
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FARMABCN10 SL
CIF B55629414
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 08/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROMO SACEFAR SL
VINCULACIONES DE FARMABCN10 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARMABCN10 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DERTO VIRAVA SL | Administrador Unico | 16/07/2020 | 29/03/2022 |
DERTO VIRAVA SL | Liquidador | 29/03/2022 | 29/03/2022 |
Martinez Roig Francesc Xavier | Apoderado Mancomunado | 07/06/2016 | 05/10/2020 |
Martinez Roig Francesc Xavier | Apoderado | 07/06/2016 | 05/10/2020 |
Piera Lopez Joan | Apoderado Mancomunado | 07/06/2016 | 05/10/2020 |
Sanz Salanova Ines Maria | Apoderado Mancomunado | 07/06/2016 | 05/10/2020 |
PROMO SACEFAR SL | Administrador Unico | 16/07/2020 | |
PROMO SACEFAR SL | Socio Unico | 08/05/2014 | 31/07/2018 |
PROMO SACEFAR SL | Administrador Unico | 08/05/2014 | 31/07/2018 |
ACTOS BORME DE FARMABCN10 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 16, S 8, H T 46820, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 16, S 8, H T 46820, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 16, S 8, H T 46820, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 16, S 8, H T 46820, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-43
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 16, S 8, H T 46820, I/A 6 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 15, S 8, H T 46820, I/A 5 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 15, S 8, H T 46820, I/A 5 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-43
- Modificado el artículo 25º de los estatutos sociales, en cuanto al cierre del ejercicio social que comenzará el primero de septiembre y terminará el treinta y uno de agosto de cada año.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 15, S 8, H T 46820, I/A 4 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-43
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 15, S 8, H T 46820, I/A 4 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 14, S 8, H T 46820, I/A 3 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-43