FARMA MENTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CONDE DE VISTA HERMOSA 42 BAJO
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FARMA MENTA SL
CIF B86489150
Capital Social 4080.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 12/06/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FARMA MENTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARMA MENTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calama Arias Ricardo David | Administrador Solidario | 29/06/2012 | 13/11/2014 |
Fernandez De Arevalo Fernandez De Arevalo Francisc | Liquidador | 13/11/2014 | 13/11/2014 |
Fernandez De Arevalo Y Fernandez De Arevalo Franci | Administrador Solidario | 29/06/2012 | 13/11/2014 |
Sanchez Martinez Antonio | Administrador Solidario | 29/06/2012 | 13/11/2014 |
ACTOS BORME DE FARMA MENTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 133, S 8, H M 541209, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 133, S 8, H M 541209, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 133, S 8, H M 541209, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 133, S 8, H M 541209, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 132, S 8, H M 541209, I/A 2 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Capital Anterior: | 3.060,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.080,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 132, S 8, H M 541209, I/A 2 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 131, S 8, H M 541209, I/A 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Dirección:C/ CONDE DE VISTA HERMOSA 42 BAJO (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/06/12
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:VENTA DE PARAFARMACIA Y ORTOPEDIA, AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. VENTA ON LINE DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 131, S 8, H M 541209, I/A 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28