FARDELAIRE MENORCA SA - EXTINGUIDA
Dirección social URB S'ALGAR, ARCADA COMERCIAL HOTEL SAN LUIS, S/N
Municipio Sant Lluís
Provincia Illes Balears
Razón Social FARDELAIRE MENORCA SA
CIF A57892275
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 22/12/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FARDELAIRE MENORCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARDELAIRE MENORCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEPATA SERVICIOS Y GESTIONES SL | Socio Unico | 08/01/2021 | 15/11/2022 |
SEUMIL SL | Administrador Unico | 08/01/2021 | 15/11/2022 |
Ferrando Ruiz Javier | Apoderado Solidario | 17/02/2020 | 19/04/2021 |
Gomez Torres Gustavo Marcelo | Apoderado Mancomunado | 19/04/2021 | |
Gomez Torres Gustavo Marcelo | Apoderado Mancomunado | 17/02/2020 | 19/04/2021 |
Gomez Torres Gustavo Marcelo | Apoderado Mancomunado | 12/02/2019 | 19/04/2021 |
Llompart Barcelo Mateo | Apoderado Solidario | 24/04/2020 | 19/04/2021 |
Porto Dolc Eduardo | Apoderado Solidario | 24/04/2020 | 19/04/2021 |
Rodriguez Hernandez Vanesa | Apoderado Solidario | 17/02/2020 | 19/04/2021 |
Triay Florit Ismael | Apoderado Mancomunado | 19/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FARDELAIRE MENORCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 210, S 8, H IM 7330, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 210, S 8, H IM 7330, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 210, S 8, H IM 7330, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 210, S 8, H IM 7330, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 210, S 8, H IM 7330, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-07
- URB S'ALGAR, ARCADA COMERCIAL HOTEL SAN LUIS, S/N (SANT LLUIS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 202, S 8, H IM 7330, I/A 1 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 70, S 8, H PM 75398, I/A 20 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 70, S 8, H PM 75398, I/A 20 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 70, S 8, H PM 75398, I/A 20 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 70, S 8, H PM 75398, I/A 20 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-07