FARCON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Leganes, 1
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FARCON SA
CIF A28570349
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FARCON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARCON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Alamo Del Pozo Jorge | Liquidador Solidario | 12/09/2014 | 07/09/2017 |
Farelo Luna Jose Maria | Liquidador Solidario | 12/09/2014 | 07/09/2017 |
Hernandez Rivera Maria Jesus | Liquidador Solidario | 12/09/2014 | 07/09/2017 |
Del Alamo Del Pozo Maria Del Rosario | Secretario | 15/11/2011 | 12/09/2014 |
Del Alamo Del Pozo Maria Del Rosario | Consejero | 15/11/2011 | 12/09/2014 |
Farelo Luna Jose Maria | Presidente | 15/11/2011 | 12/09/2014 |
Farelo Luna Jose Maria | Consejero | 15/11/2011 | 12/09/2014 |
Farelo Luna Jose Maria | Consejero Delegado | 15/11/2011 | 12/09/2014 |
Fernandez Plasencia Maria Isabel | Consejero | 15/11/2011 | 12/09/2014 |
Hernandez Rivera Maria Jesus | Consejero | 15/11/2011 | 12/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FARCON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 42, S 8, H M 35970, I/A 18 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 42, S 8, H M 35970, I/A 17 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 42, S 8, H M 35970, I/A 17 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 42, S 8, H M 35970, I/A 17 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 41, S 8, H M 35970, I/A 16 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 41, S 8, H M 35970, I/A 16 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28