FARADAY INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Catalunya, 20
Código Postal 08002
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FARADAY INVESTMENTS SL
CIF B65174229
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 18/09/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FARADAY INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARADAY INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMICORP DE ESPAÑA SL | Liquidador | 15/11/2016 | 15/11/2016 |
AMICORP DE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 02/11/2009 | 15/11/2016 |
Aura De Jesus Hurtado Escobar | Apoderado Mancomunado | 14/04/2016 | 15/11/2016 |
Garcia Gassull Rovira Gerard | REPR.143 RRM | 15/11/2016 | 15/11/2016 |
Garcia Gassull Rovira Gerard | REPR.143 RRM | 02/11/2009 | 15/11/2016 |
Roberto Moreno | Apoderado Mancomunado | 14/04/2016 | 15/11/2016 |
ACTOS BORME DE FARADAY INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 79, S 8, H B 393711, I/A 8 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 79, S 8, H B 393711, I/A 8 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 79, S 8, H B 393711, I/A 8 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 79, S 8, H B 393711, I/A 7 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 79, S 8, H B 393711, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
- PZ CATALUÑA Num.20 P.9 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 78, S 8, H B 393711, I/A 5 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, QUE PASA A SER "AMICORP DE ESPAÑA S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 78, S 8, H B 393711, I/A 4 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 78, S 8, H B 393711, I/A 4 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41513 , F 78, S 8, H B 393711, I/A 4 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08