FAR EAST FASHION DESIGN SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CARABAÑA 25 - POLIGONO INDUSTRIAL DE VENTORRO D
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social FAR EAST FASHION DESIGN SL
CIF B87156352
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/11/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Far East Fashion Trading Limited
VINCULACIONES DE FAR EAST FASHION DESIGN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAR EAST FASHION DESIGN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Far East Fashion Trading Limited | Socio Unico | 17/02/2015 | 17/07/2018 |
Waters Gerard Michael Louis | Administrador Unico | 22/01/2015 | 17/07/2018 |
Waters Gerard Michael Louis | Liquidador | 17/07/2018 | 17/07/2018 |
SHARED SERVICES ALHOKAIR SPAIN SL | Socio Unico | 22/01/2015 | 17/02/2015 |
ACTOS BORME DE FAR EAST FASHION DESIGN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 133, S 8, H M 595038, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 133, S 8, H M 595038, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 133, S 8, H M 595038, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 133, S 8, H M 595038, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
- C/ CARABAÑA 25 - POLIGONO INDUSTRIAL DE VENTORRO D (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 133, S 8, H M 595038, I/A 3 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 133, S 8, H M 595038, I/A 3 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 132, S 8, H M 595038, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 131, S 8, H M 595038, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 131, S 8, H M 595038, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Dirección:C/ JUAN DE LA CIERVA - NUMERO 60, POLIGONO INDUST (MOSTOLES)
Comienzo de operaciones:28/11/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- El diseño de textiles, de prendas de vestir, de calzado, de accesorios y complementos y, en general, de todo tipo de elementos propios del sector de la moda. 2.- La prestación de servicios de asesoramiento, de orientación y de asistencia a empresas en materia de administración, planificación..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 131, S 8, H M 595038, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28