FANKINET NETWORK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Transicion Española, 26
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FANKINET NETWORK SL
CIF B72258627
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Telecomunicaciones inalámbricas
Fecha de Constitución 23/03/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AVATEL TELECOM SL
VINCULACIONES DE FANKINET NETWORK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FANKINET NETWORK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Alvarez Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 01/02/2022 | 14/11/2022 |
Autran Perez Ignacio | Apoderado Solidario | 01/02/2022 | 14/11/2022 |
AVATEL TELECOM SL | Socio Unico | 31/01/2022 | 14/11/2022 |
Del Corro Garcia-lomas Jose Maria | Apoderado Solidario | 01/02/2022 | 14/11/2022 |
Gomez Jimenez Jorge | Administrador Solidario | 31/01/2022 | 14/11/2022 |
Llinares Tarriño Jose Miguel | Apoderado Solidario | 01/02/2022 | 14/11/2022 |
Rodriguez Filgueira Victor Manel | Administrador Solidario | 31/01/2022 | 14/11/2022 |
Calvillo Fabero Daniel | Socio Unico | 03/04/2014 | 31/01/2022 |
Calvillo Fabero Daniel | Administrador Unico | 03/04/2014 | 31/01/2022 |
ACTOS BORME DE FANKINET NETWORK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 112, S 8, H M 767703, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 112, S 8, H M 767703, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
- - La prestación de toda clase servicios de telecomunicaciones a través de redes de comunicación electrónicas. - El desarrollo de las infraestructuras necesarias para la creación de redes de comunicación por cualquier procedimiento inalámbrico o por cable. - La compraventa e instalación de antenas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 108, S 8, H M 767703, I/A 2 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
- AVDA DE LA TRANSICION ESPAÑOLA 26 - EDIFICIO F. (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 108, S 8, H M 767703, I/A 2 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación y aprobación de un nuevo texto completo de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 108, S 8, H M 767703, I/A 2 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 104, S 8, H CA 46252, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 103, S 8, H CA 46252, I/A 6 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 102, S 8, H CA 46252, I/A 5 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115 , F 187, S 8, H CA 46252, I/A 4 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115 , F 187, S 8, H CA 46252, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-11