FANDANGO FILMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madre de Dios, 50
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FANDANGO FILMS SL
CIF B85726727
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 19/06/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FANDANGO FILMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FANDANGO FILMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castaño Navarro Placido Antonio | Administrador Solidario | 15/04/2014 | 16/10/2019 |
Perezpaya De La Plaza Pablo | Administrador Solidario | 15/04/2014 | 16/10/2019 |
Perezpaya De La Plaza Pablo | Liquidador | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
Castaño Navarro Placido Antonio | Consejero Delegado Solidario | 01/07/2009 | 15/04/2014 |
Castaño Navarro Placido Antonio | Presidente | 01/07/2009 | 15/04/2014 |
Castaño Navarro Placido Antonio | Consejero | 01/07/2009 | 15/04/2014 |
Martin Escudero Alejandro | Secretario | 01/07/2009 | 15/04/2014 |
Martin Escudero Alejandro | Consejero | 01/07/2009 | 15/04/2014 |
Perezpaya De La Plaza Pablo | Consejero Delegado Solidario | 01/07/2009 | 15/04/2014 |
Perezpaya De La Plaza Pablo | Consejero | 01/07/2009 | 15/04/2014 |
ACTOS BORME DE FANDANGO FILMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 34, S 8, H M 483475, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 34, S 8, H M 483475, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 34, S 8, H M 483475, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 34, S 8, H M 483475, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 34, S 8, H M 483475, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 34, S 8, H M 483475, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 34, S 8, H M 483475, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 31, S 8, H M 483475, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28
Dirección:C/ MADRE DE DIOS NUMERO 50-B (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/06/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La creación, producción, realización, distribución, comercialización y exhibición de imágenes y sonidos en soportes cinematográficos, videográficos, informáticos y publicitarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26830 , F 31, S 8, H M 483475, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28