FAMUPA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FAMUPA SL
CIF B81241192
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FAMUPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAMUPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuso Martin Isidoro | Administrador Unico | 21/02/2011 | 26/02/2019 |
Ayuso Martin Isidoro | Liquidador | 26/02/2019 | 26/02/2019 |
Chica Cañizares Juan Jose | Apoderado | 11/03/2011 | 26/02/2019 |
Ayuso Martin Isidoro | Administrador Solidario | 21/02/2011 | |
Chica Cañizares Juan Jose | Administrador Solidario | 21/02/2011 |
ACTOS BORME DE FAMUPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 135, S 8, H M 158848, I/A 6 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 135, S 8, H M 158848, I/A 6 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 135, S 8, H M 158848, I/A 6 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 135, S 8, H M 158848, I/A 6 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 134, S 8, H M 158848, I/A 5 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 134, S 8, H M 158848, I/A 4 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 134, S 8, H M 158848, I/A 4 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9917 , F 134, S 8, H M 158848, I/A 4 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-128-28