FAMILY OFFICE ANCLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 643
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FAMILY OFFICE ANCLA SL
CIF B66924689
Capital Social 112104.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/01/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FAMILY OFFICE ANCLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAMILY OFFICE ANCLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andujar Santos Jose Juan | Liquidador | 24/02/2020 | 24/02/2020 |
Andujar Santos Jose Juan | Administrador Solidario | 20/01/2017 | 24/02/2020 |
Clapers Conde Sonia | Liquidador | 24/02/2020 | 24/02/2020 |
Clapers Conde Sonia | Administrador Solidario | 20/01/2017 | 24/02/2020 |
ACTOS BORME DE FAMILY OFFICE ANCLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45737 , F 12, S 8, H B 497355, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45737 , F 12, S 8, H B 497355, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45737 , F 12, S 8, H B 497355, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Capital Anterior: | 87.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.004,00 | Euros |
Capital Actual: | 112.104,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45737 , F 12, S 8, H B 497355, I/A 3 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 84.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 87.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.709,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45737 , F 11, S 8, H B 497355, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45737 , F 11, S 8, H B 497355, I/A 1 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Dirección:VIA GRAN VIA LES CORTS CATALANES NUM.643 P.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:17/01/17
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6420 / ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES HOLDING
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45737 , F 11, S 8, H B 497355, I/A 1 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08