FAMILIA ANIMAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Duque, 4
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FAMILIA ANIMAL SL
CIF B86466166
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 11/05/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Sanz Nuria
VINCULACIONES DE FAMILIA ANIMAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAMILIA ANIMAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Sanz Nuria | Liquidador | 05/10/2017 | 05/10/2017 |
Garcia Sanz Nuria | Socio Unico | 24/06/2014 | 05/10/2017 |
Garcia Sanz Nuria | Administrador Unico | 24/06/2014 | 05/10/2017 |
Garcia Sanz Nuria | Administrador Mancomunado | 07/04/2014 | 24/06/2014 |
Piña Herranz Cristina | Administrador Mancomunado | 07/04/2014 | 24/06/2014 |
Garcia Sanz Nuria | Socio Unico | 16/04/2013 | 08/04/2014 |
Garcia Sanz Nuria | Administrador Unico | 06/02/2013 | 07/04/2014 |
Garcia Aragon Eduardo | Administrador Unico | 12/09/2012 | 06/02/2013 |
Bentley Kenneth Edward | Administrador Unico | 04/06/2012 | 12/09/2012 |
ACTOS BORME DE FAMILIA ANIMAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 8 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 8 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 8 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 8 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 7 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 7 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 7 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 7 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 5, S 8, H M 540047, I/A 6 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
- C/ JUAN DUQUE 4 - LOCAL 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 4, S 8, H M 540047, I/A 5 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28