FALISTU SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FALISTU SL
CIF B83897652
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/02/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FALISTU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FALISTU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albiol Plans Jordi | Representante | 16/11/2015 | 17/02/2021 |
RCD CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 16/11/2015 | 17/02/2021 |
ROUSAUD COSTAS DURAN CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 17/02/2021 | |
Martinez Cortiña Pont Jose Ignacio | Consejero Delegado | 12/08/2009 | 16/11/2015 |
Martinez Cortiña Pont Jose Ignacio | Consejero | 16/11/2015 | |
Stuyck Cobian Livinia | Secretario | 12/08/2009 | 16/11/2015 |
Stuyck Cobian Livinia | Consejero | 16/11/2015 | |
Stuyck Collado Julio | Presidente | 16/11/2015 | |
Stuyck Collado Julio | Consejero | 16/11/2015 | |
Delgado De Tena Rafael Javier | Secretario | 12/08/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FALISTU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 151, S 8, H M 340919, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FALISTU SL
Nif:B83897652
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:23/09/2015
Número Procedimiento Concursal:467/2015
Datos Registrales:
Tomo:
19431
Libro:
0
Folio:
151
Hoja:
8-340919
Inscripción:
6
Fecha Inscripción17/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 151, S 8, H M 340919, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FALISTU SL
Nif:B83897652
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Parte Dispositiva:
Se declara concluido el concurso, se acuerda el cese de las limitaciones a las facultades de administración y se acuerda la extinción de la sociedad
Fecha de Resolución:21/01/2021
Número Procedimiento Concursal:467/2015
Datos Registrales:
Tomo:
19431
Libro:
0
Folio:
151
Hoja:
8-340919
Inscripción:
6
Fecha Inscripción17/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 151, S 8, H M 340919, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 151, S 8, H M 340919, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 150, S 8, H M 340919, I/A A (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FALISTU SL
Nif:B83897652
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:23/09/2015
Número Procedimiento Concursal:467/2015
Datos Registrales:
Tomo:
19431
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-340919
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 150, S 8, H M 340919, I/A A (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FALISTU SL
Nif:B83897652
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:23/09/2015
Número Procedimiento Concursal:467/2015
Datos Registrales:
Tomo:
19431
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-340919
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 150, S 8, H M 340919, I/A A (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FALISTU SL
Nif:B83897652
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Parte Dispositiva:
CONCURSO VOLUNTARIO: ANOTACION PREVENTIVA AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO, NOMBRAMIENTO DE "ROUSAUD COSTAS DURAN CONCURSAL SLP" como administrador concursal y.de don JORDI ALBIOL PLANS como representante, APERTURA DE FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION Y CESE CONSEJO DE ADMINISTRACION; 23/09/2015
Fecha de Resolución:23/09/2015
Número Procedimiento Concursal:467/2015
Datos Registrales:
Tomo:
19431
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-340919
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 150, S 8, H M 340919, I/A A (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 150, S 8, H M 340919, I/A A (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19431 , F 150, S 8, H M 340919, I/A A (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28