FALCON MORALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eduardo, 1
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social FALCON MORALES SL
CIF B35460492
Capital Social 133640.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FALCON MORALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FALCON MORALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Falcon Morales Alejandro | Liquidador | 09/08/2022 | 03/08/2023 |
Falcon Morales Alejandro | Apoderado | 04/12/2018 | 03/08/2023 |
Falcon Henriquez Severino | Administrador Unico | 28/11/2018 | 09/08/2022 |
Falcon Henriquez Severino | Administrador Solidario | 28/11/2018 | |
Morales Gallego Rosario | Administrador Solidario | 28/11/2018 |
ACTOS BORME DE FALCON MORALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 180, S 8, H GC 16944, I/A 8 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 180, S 8, H GC 16944, I/A 7 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 180, S 8, H GC 16944, I/A 7 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 180, S 8, H GC 16944, I/A 7 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 179, S 8, H GC 16944, I/A 6 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-35
- C/ EDUARDO 1 - ATICO (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 179, S 8, H GC 16944, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 179, S 8, H GC 16944, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 179, S 8, H GC 16944, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 179, S 8, H GC 16944, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 179, S 8, H GC 16944, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-35