FALCON INVEST INTERNATIONAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Rambla Nova, 96
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social FALCON INVEST INTERNATIONAL SA
CIF A85276939
Capital Social 6640000.0 Euros
Nombres Anteriores
- FALCON III REAL ESTATE INVESTMENTS SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FALCON INVEST INTERNATIONAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FALCON INVEST INTERNATIONAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADECASA INMUEBLES E INVERSIONES SL | Consejero | 16/06/2015 | 31/12/2015 |
ADECASA INMUEBLES E INVERSIONES SL | Liquidador Solidario | 31/12/2015 | 31/12/2015 |
BERNARDO ECENARRO SA | Consejero | 16/06/2015 | 31/12/2015 |
BERNARDO ECENARRO SA | Liquidador Solidario | 31/12/2015 | 31/12/2015 |
Ecenarro Iso Guillermo | Representante | 09/01/2009 | 31/12/2015 |
HIERROS AÑON SA | Consejero | 16/06/2015 | 31/12/2015 |
HIERROS AÑON SA | Presidente | 16/06/2015 | 31/12/2015 |
HIERROS AÑON SA | Liquidador Solidario | 31/12/2015 | 31/12/2015 |
Oriol Ciurana Eva | Secretario | 16/06/2015 | 31/12/2015 |
Oriol Ciurana Eva | Apoderado | 22/11/2010 | 31/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FALCON INVEST INTERNATIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 208, S 8, H T 44154, I/A 6 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 208, S 8, H T 44154, I/A 6 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-43
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 208, S 8, H T 44154, I/A 6 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 208, S 8, H T 44154, I/A 6 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-43
Capital Anterior: | 10.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.360.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.640.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 207, S 8, H T 44154, I/A 5 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 206, S 8, H T 44154, I/A 4 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-43
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 206, S 8, H T 44154, I/A 4 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-43
- RBLA NOVA 96 2º 1& (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 206, S 8, H T 44154, I/A 3 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-43
- C/ UNIO 23 - PRINCIPAL.- (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 205, S 8, H T 44154, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-43
- FALCON INVEST INTERNATIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 205, S 8, H T 44154, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-43