FAIT IB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Llana, 127
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social FAIT IB SL
CIF B66250739
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 14/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FAIT IB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAIT IB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Azuara Carlos | REPR.143 RRM | 26/03/2014 | 01/02/2024 |
Alonso Azuara Carlos | Liquidador | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
INVERSIONES CA LINPT SL | Administrador Unico | 26/03/2014 | 01/02/2024 |
ACTOS BORME DE FAIT IB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 156, S 8, H B 450445, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO "ANMAR A4MROMEC SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 156, S 8, H B 450445, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 156, S 8, H B 450445, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 156, S 8, H B 450445, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
- DECLARACION DE PERDIDA DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 155, S 8, H B 450445, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Capital Anterior: | 40.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 155, S 8, H B 450445, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO INVERSIONES CA LINPT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 152, S 8, H B 450445, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 152, S 8, H B 450445, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
Dirección:AV DE LA LLANA,127 POL.IND. LA LLANA (RUBI)
Comienzo de operaciones:14/03/14
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA Y REPRESENTACION DE SUMINISTROS DE MAQUINARIA INDUSTRIALES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA RELACIONADOS CON LA MAQUINARIA INDUSTRIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 152, S 8, H B 450445, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08