FAISANES DEL SOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FAISANES DEL SOL SL
CIF B84786565
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY NORBA SL
VINCULACIONES DE FAISANES DEL SOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAISANES DEL SOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
De La Cuesta De Los Mozos Juan Pablo | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 23/12/2021 | 03/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FAISANES DEL SOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 156, S 8, H M 417753, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 156, S 8, H M 417753, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 156, S 8, H M 417753, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 156, S 8, H M 417753, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- C/ JENNER 3, 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 154, S 8, H M 417753, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Administrador Solidario
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 154, S 8, H M 417753, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 154, S 8, H M 417753, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 154, S 8, H M 417753, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28