FAFE Y COBOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llinars, S/N
Código Postal 08480
Municipio L'Ametlla del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social FAFE Y COBOS SL
CIF B60011475
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FAFE Y COBOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAFE Y COBOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobos Garcia Antonio | Liquidador | 30/09/2019 | 30/09/2019 |
Cobos Garcia Antonio | Administrador | 30/09/2019 | |
Cobos Lopez Antonio | Apoderado Solidario | 01/12/2015 | 30/09/2019 |
Lopez Cozar Felipa | Liquidador | 30/09/2019 | 30/09/2019 |
Lopez Cozar Felipa | Administrador Solidario | 02/01/2012 | 30/09/2019 |
ACTOS BORME DE FAFE Y COBOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22221 , F 118, S 8, H B 33341, I/A 7 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22221 , F 118, S 8, H B 33341, I/A 7 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Administrador Solidario
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22221 , F 118, S 8, H B 33341, I/A 7 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22221 , F 118, S 8, H B 33341, I/A 6 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22221 , F 118, S 8, H B 33341, I/A 5 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08