FACTORY EXPANSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ronda de los Tejares, 16
Código Postal 14001
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social FACTORY EXPANSION SL
CIF B91631200
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 20/02/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FACTORY EXPANSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FACTORY EXPANSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Machin Gonzalez Francisco | Socio Unico | 05/08/2010 | 16/01/2013 |
Machin Gonzalez Juan | Administrador Unico | 28/06/2011 | 16/01/2013 |
Machin Gonzalez Rafael | Apoderado | 28/06/2011 | 16/01/2013 |
Machin Ramirez Juan | Administrador Unico | 16/01/2013 | |
Machin Ramirez Juan | Liquidador | 16/01/2013 | 16/01/2013 |
Machin Gonzalez Francisco | Administrador Unico | 05/08/2010 | 28/06/2011 |
Bosch Gerones Juan | Presidente | 05/08/2010 | |
Bosch Gerones Juan | Consejero | 05/08/2010 | |
De Bruin Eric | Secretario | 05/08/2010 | |
De Bruin Eric | Consejero Delegado | 05/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FACTORY EXPANSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 206, S 8, H CO 30188, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 206, S 8, H CO 30188, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 206, S 8, H CO 30188, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 206, S 8, H CO 30188, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 206, S 8, H CO 30188, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 206, S 8, H CO 30188, I/A 4 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 206, S 8, H CO 30188, I/A 4 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 204, S 8, H CO 30188, I/A 3 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-90-14
- RONDA DE LOS TEJARES 16 3 A - PORTAL 1 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 203, S 8, H CO 30188, I/A 2 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-14