FACOME SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Hinojosa del Duque, 16
Código Postal 28946
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FACOME SA
CIF A78674819
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Página Web www.facome.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Rico Jose-luis
VINCULACIONES DE FACOME SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FACOME SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Emiliano Ochoa Garcia | Administrador Concursal | 09/07/2015 | 12/03/2019 |
Perez Rico Jose-luis | Administrador Unico | 24/06/2013 | 12/03/2019 |
Benito Hernandez Maria De La Concepcion | Administrador Solidario | 24/06/2013 | |
Perez Rico Jose-luis | Administrador Solidario | 24/06/2013 |
ACTOS BORME DE FACOME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32095 , F 175, S 8, H M 577636, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:09/12/2014
Número Procedimiento Concursal:516/2014
Datos Registrales:
Tomo:
32095
Libro:
0
Folio:
175
Hoja:
8-577636
Inscripción:
6
Fecha Inscripción12/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32095 , F 175, S 8, H M 577636, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FACOME SA
Nif:A78674819
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:13/11/2018
Número Procedimiento Concursal:516/2014
Datos Registrales:
Tomo:
32095
Libro:
0
Folio:
175
Hoja:
8-577636
Inscripción:
6
Fecha Inscripción12/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32095 , F 175, S 8, H M 577636, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FACOME SA
Nif:A78674819
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Parte Dispositiva:
Conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido en el ejercicio de estas facultades a la intervención de la Administración Concursal mediante autorización o conformidad
Fecha de Resolución:09/12/2014
Número Procedimiento Concursal:516/2014
Datos Registrales:
Tomo:
32095
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-577636
Inscripción:
5
Fecha Inscripción09/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32095 , F 174, S 8, H M 577636, I/A 5 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FACOME SA
Nif:A78674819
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Emiliano Ochoa Garcia
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:09/12/2014
Número Procedimiento Concursal:516/2014
Datos Registrales:
Tomo:
32095
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-577636
Inscripción:
5
Fecha Inscripción09/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32095 , F 174, S 8, H M 577636, I/A 5 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FACOME SA
Nif:A78674819
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Parte Dispositiva:
En auto de fecha 9 de diciembre de 2014, se declara el consurso voluntario y abreviado de la Sociedad "FACOME, S.A."
Fecha de Resolución:09/12/2014
Número Procedimiento Concursal:516/2014
Datos Registrales:
Tomo:
32095
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-577636
Inscripción:
5
Fecha Inscripción09/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32095 , F 174, S 8, H M 577636, I/A 5 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
- C/ HINOJOSA DEL DUQUE NUMERO 16 (FUENLABRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32095 , F 174, S 8, H M 577636, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
- Modificados los artículos11, 17 y 18 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 137, S 8, H TO 1980, I/A 9 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 137, S 8, H TO 1980, I/A 9 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 137, S 8, H TO 1980, I/A 9 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-45