FACIAL MEDIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FACIAL MEDIC SL
CIF B19557875
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 20/06/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE FACIAL MEDIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FACIAL MEDIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio único | 18/10/2018 | |
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 17/05/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 17/05/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 17/05/2018 | 18/10/2018 |
Gomez Leyva Alicia | Administrador Solidario | 18/07/2014 | 17/05/2018 |
Gomez Leyva Casilda | Apoderado | 11/11/2014 | 17/05/2018 |
Millan Cortes Salvador | Administrador Solidario | 18/07/2014 | 17/05/2018 |
ACTOS BORME DE FACIAL MEDIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37934 , F 3, S 8, H M 675472, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37934 , F 3, S 8, H M 675472, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37934 , F 3, S 8, H M 675472, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37934 , F 3, S 8, H M 675472, I/A 2 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
- Expedida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses al haberse expedido con fecha de hoy, certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de MADRID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 213, S 8, H GR 44995, I/A D (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 213, S 8, H GR 44995, I/A 5 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 213, S 8, H GR 44995, I/A 4 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 213, S 8, H GR 44995, I/A 4 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 213, S 8, H GR 44995, I/A 4 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 213, S 8, H GR 44995, I/A 4 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-18