FABRICA DE MUEBLES FIGUEROA DE ARRIBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR CAMPORRAPADO S/N
Municipio Boqueixón
Provincia A Coruña
Razón Social FABRICA DE MUEBLES FIGUEROA DE ARRIBA SL
CIF B36356905
Actividad Corte, tallado y acabado de la piedra
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Santos Castro Claudio Esteban
Propietario ISAC E HIJOS SL
VINCULACIONES DE FABRICA DE MUEBLES FIGUEROA DE ARRIBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FABRICA DE MUEBLES FIGUEROA DE ARRIBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISAC E HIJOS SL | Socio Unico | 10/12/2019 | 04/01/2022 |
Santos Castro Claudio Esteban | Administrador Unico | 22/11/2019 | 04/01/2022 |
Santos Couto Jose | Administrador Solidario | 22/11/2019 | |
Torrado Penas Antonio | Administrador Solidario | 22/11/2019 |
ACTOS BORME DE FABRICA DE MUEBLES FIGUEROA DE ARRIBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 118, S 8, H SC 50417, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 118, S 8, H SC 50417, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 117, S 8, H SC 50417, I/A 3 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-15
- LUGAR CAMPORRAPADO S/N (BOQUEIXON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 117, S 8, H SC 50417, I/A 2 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º.- La sociedad fija su domicilio en el lugar de Camporrapado s/n, Boqueixón 15882, A Coruña. Por acuerdo del órgano de administración podrá trasladarse el domicilio social dentro del mismo término municipal donde se halle establecido. Del mismo modo podrán ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 117, S 8, H SC 50417, I/A 2 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451, L 2451, F 172, S 8, H PO 25519, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451, L 2451, F 172, S 8, H PO 25519, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451, L 2451, F 172, S 8, H PO 25519, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-36