FABRESAN ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sierra de Grazalema, 10
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FABRESAN ENERGIA SL
CIF B98204092
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 02/12/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FABRESAN ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FABRESAN ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beese Jochen | Liquidador Unico | 11/10/2013 | 11/10/2013 |
Beese Jochen | Administrador Solidario | 12/05/2010 | 11/10/2013 |
Sanchez Carrillo Neftali | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 11/10/2013 |
Fabrellas Ribes Angel | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 12/05/2010 |
NINOBE INGENIERIA Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 16/03/2010 | 12/05/2010 |
ACTOS BORME DE FABRESAN ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 5 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 5 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 5 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 5 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 5 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
- La construcción en general, la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento nofinanciero, así como la realización de obra pública y privada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 4 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9153, L 6436, F 10, S 8, H V 137842, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-46