F&S SOLAR MANACOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodriguez Sanchez, 7
Código Postal 14003
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social F&S SOLAR MANACOR SL
CIF B57915795
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 12/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario F&S SOLAR CONCEPT HISPANIA SL
VINCULACIONES DE F&S SOLAR MANACOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE F&S SOLAR MANACOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F&S SOLAR CONCEPT HISPANIA SL | Socio Unico | 29/07/2015 | 16/11/2022 |
Pape John Oskar | Administrador Unico | 08/07/2019 | 16/11/2022 |
Pape John Oskar | Liquidador | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Apoderado | 29/07/2015 | 16/11/2022 |
Fruhauf Jorg | Administrador Unico | 29/07/2015 | 08/07/2019 |
ACTOS BORME DE F&S SOLAR MANACOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 34, S 8, H CO 40514, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 34, S 8, H CO 40514, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 34, S 8, H CO 40514, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 34, S 8, H CO 40514, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-14
- C/ RODRIGUEZ SANCHEZ 7 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 34, S 8, H CO 40514, I/A 2 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 185, S 8, H PM 76786, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 185, S 8, H PM 76786, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 185, S 8, H PM 76786, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 184, S 8, H PM 76786, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 184, S 8, H PM 76786, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-07