F GLASS INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 24
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social F GLASS INVERSIONES SL
CIF B82843681
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Rsw Middle East Fze
VINCULACIONES DE F GLASS INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE F GLASS INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDELIA ASESORES SL | Administrador Solidario | 11/11/2011 | 10/06/2021 |
Miera Puente Jorge V | Liquidador | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
Miera Puente Jorge Vicente | Administrador Solidario | 11/11/2011 | 10/06/2021 |
Pacheco Saez Francisco Jose | Representante | 11/11/2011 | 10/06/2021 |
Rsw Middle East Fze | Socio Unico | 28/04/2017 | 10/06/2021 |
ACTOS BORME DE F GLASS INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 36, S 8, H M 271811, I/A 4 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 36, S 8, H M 271811, I/A 4 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 36, S 8, H M 271811, I/A 4 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 36, S 8, H M 271811, I/A 4 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 36, S 8, H M 271811, I/A 3 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
- C/ VELAZQUEZ 24 4º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 35, S 8, H M 271811, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 35, S 8, H M 271811, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16054 , F 35, S 8, H M 271811, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-210-28