F DE FUTBOL 3000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Clar de Lluna, 11
Código Postal 08192
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social F DE FUTBOL 3000 SL
CIF B65400657
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 01/09/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE F DE FUTBOL 3000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE F DE FUTBOL 3000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ribes Rafecas Miquel | Liquidador | 21/04/2015 | 21/04/2015 |
Ribes Rafecas Miquel | Administrador | 21/04/2015 | |
Ribes Rafecas Miquel | Administrador Solidario | 16/09/2010 | 21/04/2015 |
Torres Diaz Domingo Javier | Apoderado | 27/09/2010 | 21/04/2015 |
Torres Diaz Domingo Javier | Administrador Solidario | 27/10/2011 | 07/03/2012 |
Riba Farres Felix | Apoderado | 27/09/2010 | 11/11/2011 |
Vega Castellvi Josep Oriol | Administrador Solidario | 16/09/2010 | 27/10/2011 |
ACTOS BORME DE F DE FUTBOL 3000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 40, S 8, H B 400462, I/A 6 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 40, S 8, H B 400462, I/A 6 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 40, S 8, H B 400462, I/A 6 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 40, S 8, H B 400462, I/A 5 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 40, S 8, H B 400462, I/A 4 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
- CL CLAR DE LLUNA Num.11 (SANT QUIRZE DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 39, S 8, H B 400462, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 39, S 8, H B 400462, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 39, S 8, H B 400462, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 39, S 8, H B 400462, I/A 2 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-08