F. ARENAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social F. ARENAL SA
CIF A07503378
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE F. ARENAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE F. ARENAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Latorre Castillo Jose Luis | Administrador Mancomunado | 17/05/2010 | 26/01/2023 |
Latorre Castillo Jose Luis | Liquidador Solidario | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
Marruecos Rodriguez Trinidad | Administrador Mancomunado | 17/05/2010 | 26/01/2023 |
Marruecos Rodriguez Trinidad | Liquidador Solidario | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
Rodriguez Sanchez Ana | Administrador Mancomunado | 17/05/2010 |
ACTOS BORME DE F. ARENAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 209, S 8, H PM 1067, I/A 9 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 209, S 8, H PM 1067, I/A 9 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 209, S 8, H PM 1067, I/A 9 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 209, S 8, H PM 1067, I/A 9 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 209, S 8, H PM 1067, I/A 8 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 209, S 8, H PM 1067, I/A 7 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 208, S 8, H PM 1067, I/A 6 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 208, S 8, H PM 1067, I/A 6 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-07