F A V SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social F A V SA
CIF A78881695
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web gestoriariosrosas.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario SOLUCIONES TECNICAS EN ALIMENTACION SL
VINCULACIONES DE F A V SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE F A V SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Gonzalez Florentino | Administrador Mancomunado | 03/10/2014 | 26/10/2022 |
SOLUCIONES TECNICAS EN ALIMENTACION SL | Socio Unico | 22/06/2022 | 26/10/2022 |
Velazquez Peces Angel | Administrador Mancomunado | 03/10/2014 | 26/10/2022 |
Alfonso Gonzalez Florentino | Administrador Mancomunado | 16/12/2008 | 03/10/2014 |
Velazquez Peces Angel | Administrador Mancomunado | 16/12/2008 | 03/10/2014 |
Alfonso Gonzalez Florentino | Secretario | 16/12/2008 | |
Alfonso Gonzalez Florentino | Consejero | 16/12/2008 | |
Anton Mayoral Carmen | Consejero | 16/12/2008 | |
Canales Garcia Maria Jose | Consejero | 16/12/2008 | |
Velazquez Peces Angel | Presidente | 16/12/2008 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE F A V SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 136, S 8, H M 73827, I/A 14 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 136, S 8, H M 73827, I/A 14 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 136, S 8, H M 73827, I/A 14 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 136, S 8, H M 73827, I/A 13 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 5 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 136, S 8, H M 73827, I/A 12 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
- Desembolsado: 12.020,24 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 136, S 8, H M 73827, I/A 12 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 135, S 8, H M 73827, I/A 11 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 134, S 8, H M 73827, I/A 10 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 134, S 8, H M 73827, I/A 10 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28