F A S INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andorra, 115
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social F A S INDUSTRIAL SL
CIF B78937190
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE F A S INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE F A S INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOUR WAYS FOR ONE SL | Liquidador Solidario | 14/02/2014 | 24/11/2014 |
Menchero Fernandez Maria-teresa | Representante | 29/04/2013 | 24/11/2014 |
SANBLASCO SL | Liquidador Solidario | 14/02/2014 | 24/11/2014 |
Sanz Blasco Santiago | Representante | 29/04/2013 | 24/11/2014 |
FOUR WAYS FOR ONE SL | Administrador Solidario | 29/04/2013 | 14/02/2014 |
SANBLASCO SL | Administrador Solidario | 29/04/2013 | 14/02/2014 |
Del Hierro Reyes Rosa Ana | Apoderado | 06/08/2013 | 07/01/2014 |
Fernandez Lopez Maria Teresa | Administrador Solidario | 29/04/2013 | |
Sanz Blasco Santiago | Administrador Solidario | 29/04/2013 |
ACTOS BORME DE F A S INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 174, S 8, H M 194211, I/A 12 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
- C/ ANDORRA 115 4 C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 174, S 8, H M 194211, I/A 11 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 173, S 8, H M 194211, I/A 10 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 173, S 8, H M 194211, I/A 10 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 173, S 8, H M 194211, I/A 10 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 173, S 8, H M 194211, I/A 9 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 172, S 8, H M 194211, I/A 8 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 172, S 8, H M 194211, I/A 8 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 172, S 8, H M 194211, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 172, S 8, H M 194211, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28