EYES BOLTON ART SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hoces de la Hermida, 120
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EYES BOLTON ART SL
CIF B86719549
Capital Social 3005.06 Euros
Actividad Actividades de diseño especializado
Fecha de Constitución 23/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EYES BOLTON ART SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EYES BOLTON ART SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Cavero Patricia | Liquidador | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Gonzalez Cavero Patricia | Administrador Unico | 10/02/2017 | 15/01/2020 |
Lopez Martin Sonsoles | Administrador Unico | 10/07/2013 | 10/02/2017 |
Cavero Mestre Maria Lourdes | Administrador Solidario | 26/04/2013 | 10/07/2013 |
Lopez Martin Sonsoles | Administrador Solidario | 26/04/2013 | 10/07/2013 |
ACTOS BORME DE EYES BOLTON ART SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 3 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 3 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 167, S 8, H M 557972, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 165, S 8, H M 557972, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28