EXTRINVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Carolina Coronado, 37
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social EXTRINVER SL
CIF B06456362
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/10/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EXTRINVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXTRINVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrera Sanchez Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 23/09/2009 | 10/01/2012 |
Herrera Tabares Fernando | Administrador Mancomunado | 23/09/2009 | 10/01/2012 |
Filiberto Cuesta Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 23/09/2009 | |
Filiberto Cuesta Francisco | Consejero | 23/09/2009 | |
Herrera Sanchez Jose Manuel | Secretario | 23/09/2009 | |
Herrera Sanchez Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 23/09/2009 | |
Herrera Sanchez Jose Manuel | Consejero | 23/09/2009 | |
Herrera Tabares Fernando | Presidente | 23/09/2009 | |
Herrera Tabares Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 23/09/2009 | |
Herrera Tabares Fernando | Consejero | 23/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXTRINVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 123, S 8, H BA 16345, I/A 3 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-06
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 123, S 8, H BA 16345, I/A 3 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-06
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-06
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 123, S 8, H BA 16345, I/A 2 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 123, S 8, H BA 16345, I/A 2 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 123, S 8, H BA 16345, I/A 2 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-06