EXTREMO ORIENTE ALIMENTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tembleque, 12
Código Postal 28024
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXTREMO ORIENTE ALIMENTO SL
CIF B87556957
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXTREMO ORIENTE ALIMENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXTREMO ORIENTE ALIMENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Shuxuan Yang | Apoderado Solidario | 19/09/2017 | 30/07/2018 |
Zhou Jin Hao- Pablo | Administrador Unico | 06/10/2016 | 30/07/2018 |
Zhou Jin Hao- Pablo | Liquidador | 30/07/2018 | 30/07/2018 |
Huan Pang | Administrador Solidario | 24/05/2016 | 06/10/2016 |
Ning Sun | Administrador Solidario | 24/05/2016 | 06/10/2016 |
Shuxuan Yang | Administrador Solidario | 24/05/2016 | 06/10/2016 |
ACTOS BORME DE EXTREMO ORIENTE ALIMENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 136, S 8, H M 625319, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 136, S 8, H M 625319, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 136, S 8, H M 625319, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 136, S 8, H M 625319, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 135, S 8, H M 625319, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 135, S 8, H M 625319, I/A 2 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 135, S 8, H M 625319, I/A 2 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 135, S 8, H M 625319, I/A 2 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 132, S 8, H M 625319, I/A 1 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Dirección:C/ TEMPLEQUE, NUMERO 12 7º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/05/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Importación y exportación, comercialización, distribución y venta al por mayor y menor de toda clase de productos alimenticios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34766 , F 132, S 8, H M 625319, I/A 1 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28