EXTRAMAR GALLEGA DE MOLUSCOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO, NAVE 3 A-B
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EXTRAMAR GALLEGA DE MOLUSCOS SL
CIF B54660519
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 21/09/2012
Nombres Anteriores
- PLATAFORMA DE PESCADOS DE ALICANTE SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Del Pino Montero Raul Ezequiel
VINCULACIONES DE EXTRAMAR GALLEGA DE MOLUSCOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXTRAMAR GALLEGA DE MOLUSCOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Del Pino Montero Raul Ezequiel | Socio Unico | 13/10/2014 | 30/01/2017 |
Garcia Del Pino Montero Raul Ezequiel | Administrador Unico | 13/10/2014 | 30/01/2017 |
Garcia Del Pino Montero Raul Ezequiel | Liquidador | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
Garcia Del Pino Montero Raul Ezequiel | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 13/10/2014 |
Saenz Laguna Enrique | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 13/10/2014 |
ACTOS BORME DE EXTRAMAR GALLEGA DE MOLUSCOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 156, S 8, H M 586837, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 156, S 8, H M 586837, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 156, S 8, H M 586837, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 156, S 8, H M 586837, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
- CMNO DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO, NAVE 3 A-B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 156, S 8, H M 586837, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
- EXTRAMAR GALLEGA DE MOLUSCOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 187, S 8, H A 134361, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 187, S 8, H A 134361, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 187, S 8, H A 134361, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 187, S 8, H A 134361, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 187, S 8, H A 134361, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-03