EXTERNES ONYAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Heroïnes de Santa Bàrbara, 6
Código Postal 17004
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXTERNES ONYAR SL
CIF B55154348
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina general
Fecha de Constitución 10/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXTERNES ONYAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXTERNES ONYAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Xavier Busquets Mascorda | Administrador Unico | 13/08/2015 | 31/05/2021 |
Xavier Busquets Mascorda | Liquidador | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
Agusti Torrent Sanchez | Administrador Mancomunado | 13/08/2015 | 13/08/2015 |
MEDICAL BUSINES MANAGEMENT SL | Administrador Mancomunado | 12/12/2012 | 13/08/2015 |
Xavier Busquets Mascorda | Administrador Mancomunado | 13/08/2015 | 13/08/2015 |
Xavier Busquets Mascorda | Administrador Mancomunado | 12/12/2012 | 13/08/2015 |
ACTOS BORME DE EXTERNES ONYAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 3 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 3 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 145, S 8, H GI 53780, I/A 3 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 144, S 8, H GI 53780, I/A 2 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 144, S 8, H GI 53780, I/A 2 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-17