EXTENSIONES SABINO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Oviedo, 18
Código Postal 33940
Municipio San Martín del Rey Aurelio
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXTENSIONES SABINO SL
CIF B74389586
Capital Social 475600.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Antuña De Alaiz Perez Fernando
VINCULACIONES DE EXTENSIONES SABINO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXTENSIONES SABINO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antuña De Alaiz Jesus Maria | Apoderado | 16/07/2018 | 28/04/2023 |
Antuña De Alaiz Perez Fernando | Administrador Unico | 16/07/2018 | 28/04/2023 |
Perez Calleja Maria Begoña | Apoderado | 10/02/2016 | 28/04/2023 |
Antuña De Alaiz Jesus Maria | Administrador Solidario | 29/05/2015 | 16/07/2018 |
Antuña De Alaiz Perez Fernando | Administrador Solidario | 29/05/2015 | 16/07/2018 |
ACTOS BORME DE EXTENSIONES SABINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 3, S 8, H AS 48299, I/A 5 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 3, S 8, H AS 48299, I/A 5 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 3, S 8, H AS 48299, I/A 4 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 3, S 8, H AS 48299, I/A 3 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 3, S 8, H AS 48299, I/A 3 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 3, S 8, H AS 48299, I/A 3 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 3, S 8, H AS 48299, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 1, S 8, H AS 48299, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-33
Dirección:AVDA DE OVIEDO 18 BAJO - SOTRONDIO (SAN MARTIN DEL REY AURELIO)
Comienzo de operaciones:30/04/15
Capital:475.600,00 Euros
Objeto social:la industria y comercialización de electrodomésticos y productos para el hogar al por menor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 1, S 8, H AS 48299, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-33