EXQUIM SA - EXTINGUIDA
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social EXQUIM SA
CIF A08425142
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EXQUIM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXQUIM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Flores Pardo Nuria | Apoderado | 18/03/2010 | 27/01/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 06/09/2010 | 27/01/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/02/2009 | 27/01/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/12/2009 | 27/01/2011 |
Guinart Carvajal David | Apoderado | 18/03/2010 | 27/01/2011 |
Guitart Carvajal David | Apoderado | 11/11/2009 | 27/01/2011 |
Monllau Jaques Gabriel | Apoderado | 18/03/2010 | 27/01/2011 |
Monllau Jaques Luis Gabriel | Apoderado | 11/11/2009 | 27/01/2011 |
Peloche Osuna Maria Dolores | Apoderado | 11/11/2009 | 27/01/2011 |
Plaza Escudero Fernando | Apoderado | 18/03/2010 | 27/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXQUIM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 136, S 8, H B 81863, I/A 90 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 136, S 8, H B 81863, I/A 89 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 136, S 8, H B 81863, I/A 88 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 135, S 8, H B 81863, I/A 87 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 135, S 8, H B 81863, I/A 86 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 135, S 8, H B 81863, I/A 85 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 134, S 8, H B 81863, I/A 84 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 134, S 8, H B 81863, I/A 83 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08