EXPORTACIONES AVICOLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar Antigua Carretera de Yepes, S/N
Código Postal 45300
Municipio Ocaña
Provincia Toledo
Razón Social EXPORTACIONES AVICOLAS SL
CIF B45769031
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Procesado y conservación de carne
Fecha de Constitución 28/11/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EXPORTACIONES AVICOLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPORTACIONES AVICOLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Lopez Jorge | Administrador Mancomunado | 31/01/2013 | 07/08/2024 |
Gutierrez Lopez Nuria | Administrador Mancomunado | 31/01/2013 | 07/08/2024 |
Gutierrez Lopez Pedro | Administrador Mancomunado | 31/01/2013 | 07/08/2024 |
Jorge Gutierrez Lopez | Liquidador | 28/10/2022 | 07/08/2024 |
Rodriguez Hernandez Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 31/01/2013 | 07/08/2024 |
Francisco Javier Rodriguez Hernandez | Administrador Mancomunado | 28/10/2022 | |
Jorge Gutierrez Lopez | Administrador Mancomunado | 28/10/2022 | |
Nuria Gutierrez Lopez | Administrador Mancomunado | 28/10/2022 | |
Pedro Gutierrez Lopez | Administrador Mancomunado | 28/10/2022 | |
Chen Hui | Administrador Mancomunado | 22/12/2011 | 31/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPORTACIONES AVICOLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 33381, I/A 4 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 131, S 8, H TO 33381, I/A 3 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 131, S 8, H TO 33381, I/A 3 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 131, S 8, H TO 33381, I/A 3 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 131, S 8, H TO 33381, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 131, S 8, H TO 33381, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 130, S 8, H TO 33381, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-45
Dirección:CTRA ANTIGUA DE YEPES S/N - NAVE 6 (OCAÑA)
Comienzo de operaciones:28/11/11
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:La importación y exportación de productos alimenticios, y bebidas, así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y menor, así como la elaboración, procesado, manipulación, congelación, almacenado, transporte y distribución de dichos productos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 130, S 8, H TO 33381, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-45