EXPORESTAURACION ARAGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Academia General Militar, 74
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social EXPORESTAURACION ARAGON SL
CIF B99432338
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otros servicios de comidas
Fecha de Constitución 03/02/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Llanes Perez Dolores
VINCULACIONES DE EXPORESTAURACION ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPORESTAURACION ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Tambo Miguel Angel | Apoderado Solidario | 13/04/2015 | 22/02/2022 |
Llanes Perez Dolores | Administrador Unico | 06/05/2016 | 22/02/2022 |
Pascual Esparraga Jose | Apoderado Solidario | 13/04/2015 | 22/02/2022 |
Zurita Garcia Pedro Luis | Administrador Unico | 13/04/2015 | 06/05/2016 |
ACTOS BORME DE EXPORESTAURACION ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 108, S 8, H Z 58156, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EXPORESTAURACION ARAGON SL
Nif:B99432338
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRRANDO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al deudor "EXPORESTAURACION ARAGON, S.L.", la.conclusión del concurso y la extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:01/06/2021
Número Procedimiento Concursal:126/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4098
Libro:
0
Folio:
108
Hoja:
8-58156
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 108, S 8, H Z 58156, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EXPORESTAURACION ARAGON SL
Nif:B99432338
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRRANDO
Fecha de Resolución:01/06/2021
Número Procedimiento Concursal:126/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4098
Libro:
0
Folio:
108
Hoja:
8-58156
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 108, S 8, H Z 58156, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EXPORESTAURACION ARAGON SL
Nif:B99432338
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRRANDO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al deudor "EXPORESTAURACION ARAGON, S.L.", la.conclusión del concurso y la extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:01/06/2021
Número Procedimiento Concursal:126/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4098
Libro:
0
Folio:
108
Hoja:
8-58156
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 108, S 8, H Z 58156, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 108, S 8, H Z 58156, I/A 3 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 108, S 8, H Z 58156, I/A 3 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 107, S 8, H Z 58156, I/A 2 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 106, S 8, H Z 58156, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-50
Dirección:AVDA ACADEMIA GENERAL MILITAR 74 - EDIFICIO HOSPIT (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:03/02/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:-Actuar como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes y no residentes en territorio español, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, así como la prestación de servicios a las sociedades participadas, consistentes en la intermediación en servicios de g
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 106, S 8, H Z 58156, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-50