EXPOINVERSIONES 2005 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPOINVERSIONES 2005 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EXPOINVERSIONES 2005 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPOINVERSIONES 2005 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Chueca Emilio | Consejero | 07/01/2011 | 18/11/2022 |
Ballesteros Chueca Emilio | Liquidador Suplente | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
Ballesteros Chueca Maria Jose | Consejero | 07/01/2011 | 18/11/2022 |
Ballesteros Chueca Maria Jose | Presidente | 13/03/2017 | 18/11/2022 |
Ballesteros Chueca Maria Jose | Liquidador | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 13/03/2017 | 18/11/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 13/03/2017 | 18/11/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 13/03/2017 | 18/11/2022 |
Gracia Cachinero Benito | Consejero | 13/03/2017 | 18/11/2022 |
Gracia Cachinero Benito | Secretario No Consejero | 13/03/2017 | 18/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPOINVERSIONES 2005 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 1, S 8, H M 381795, I/A 27 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 1, S 8, H M 381795, I/A 27 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
- Dada de baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV, por resolución de 21 de octubre de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 1, S 8, H M 381795, I/A 27 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 1, S 8, H M 381795, I/A 27 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 1, S 8, H M 381795, I/A 27 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 1, S 8, H M 381795, I/A 27 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21468 , F 225, S 8, H M 381795, I/A 26 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21468 , F 225, S 8, H M 381795, I/A 25 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21468 , F 225, S 8, H M 381795, I/A 25 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion y nueva redaccion del articulo del articulo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21468 , F 225, S 8, H M 381795, I/A 24 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28