EXPO VEHICULOS TERUEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Navarra, 135
Código Postal 50017
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPO VEHICULOS TERUEL SL
CIF B99515421
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/02/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario AUTO CASTILLO-HARO SL
VINCULACIONES DE EXPO VEHICULOS TERUEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPO VEHICULOS TERUEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO CASTILLO-HARO SL | Socio Unico | 07/02/2018 | 17/12/2020 |
AUTO CASTILLO-HARO SL | Administrador Unico | 07/02/2018 | 17/12/2020 |
Gimenez Torrea Jesus | Apoderado Solidario | 04/07/2019 | 17/12/2020 |
Haro Royo Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 07/02/2018 | 17/12/2020 |
Martinez De Rituerto Lopez Oscar | Apoderado Solidario | 07/02/2018 | 17/12/2020 |
Salvador Simon Francisco-javier | Apoderado Solidario | 04/07/2019 | 17/12/2020 |
ACTOS BORME DE EXPO VEHICULOS TERUEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 214, S 8, H Z 63398, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 214, S 8, H Z 63398, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 214, S 8, H Z 63398, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 214, S 8, H Z 63398, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 214, S 8, H Z 63398, I/A 3 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 213, S 8, H Z 63398, I/A 2 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 211, S 8, H Z 63398, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 211, S 8, H Z 63398, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-50
Dirección:AVDA DE NAVARRA 135 (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:01/02/18
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:1) La importación, exportación, venta, reparación, entretenimiento y servicio de toda clase de vehículos, automóviles, motocicletas, coches de turismo, camiones, autobuses y tractores. 2) La compraventa de toda clase de vehículos usados. 3) La prestación de servicio de tramitación de cuanta document
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 211, S 8, H Z 63398, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-50