EXPLOTADORA SUPERMERCADOS DE CAMPING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tuset, 8
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social EXPLOTADORA SUPERMERCADOS DE CAMPING SL
CIF B61217998
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EXPLOTADORA SUPERMERCADOS DE CAMPING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTADORA SUPERMERCADOS DE CAMPING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosch Martinez De Pinillos Fernando | Secretario | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Bosch Martinez De Pinillos Fernando | Consejero | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Fauria Botella Ricardo | Presidente | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Fauria Botella Ricardo | Consejero | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Martinez Balcells Antonia | Liquidador Mancomunado | 31/12/2015 | 31/12/2015 |
Martinez Balcells Antonia | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Martinez Balcells Antonia | Consejero | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Modrego Ubau Pedro | Consejero | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Nuez Perez Ramon | Consejero | 11/07/2011 | 31/12/2015 |
Olmos Rodriguez Jose Julio | Apoderado | 28/11/2011 | 31/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOTADORA SUPERMERCADOS DE CAMPING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 214, S 8, H B 149990, I/A 11 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 214, S 8, H B 149990, I/A 11 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 214, S 8, H B 149990, I/A 11 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 214, S 8, H B 149990, I/A 10 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 214, S 8, H B 149990, I/A 9 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 214, S 8, H B 149990, I/A 8 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 213, S 8, H B 149990, I/A 7 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08
- Otras modificaciones estatutarias: PRIMER PARRAFO DEL ART.20:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 212, S 8, H B 149990, I/A 6 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29414 , F 212, S 8, H B 149990, I/A 6 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08