EXPLOTADORA HOTELERA LUABAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA EL ARENAL A LLUCMAJOR Km 21,5
Municipio Llucmajor
Provincia Illes Balears
Razón Social EXPLOTADORA HOTELERA LUABAY SL
CIF B57702631
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 17/03/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LUA BAY HOTELES Y APARTAMENTOS SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EXPLOTADORA HOTELERA LUABAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTADORA HOTELERA LUABAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Gallego Ramiro | Apoderado Mancomunado | 25/02/2013 | 10/12/2018 |
ELEMAR INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 10/12/2018 |
Fernandez Hernandez Francisco Javier | Apoderado | 20/06/2013 | 10/12/2018 |
Frigola Barrios Carles Josep | Apoderado | 22/12/2014 | 10/12/2018 |
Gonzalez Garrido Encarnacion | Apoderado Mancomunado | 25/02/2013 | 10/12/2018 |
Hidalgo Acera Juan Jose | Apoderado Solidario | 25/02/2013 | 10/12/2018 |
Hidalgo Gutierrez Cristina | Apoderado Mancomunado | 25/02/2013 | 10/12/2018 |
Hidalgo Gutierrez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 25/02/2013 | 10/12/2018 |
Hidalgo Gutierrez Maria Jose | Liquidador | 10/12/2018 | 10/12/2018 |
Hidalgo Gutierrez Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 25/02/2013 | 10/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOTADORA HOTELERA LUABAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 24 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 24 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 24 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-07
Apoderado Mancomunado
- Campos Gallego Ramiro
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Maria Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo
- Serrano Torres Pere Bru
- Vives March Isabel Clara
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 24 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 24 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 23 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 22 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-07
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 146, S 8, H PM 67334, I/A 21 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 145, S 8, H PM 67334, I/A 20 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 145, S 8, H PM 67334, I/A 19 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-07