EXPLOTACIONS 5800 SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social EXPLOTACIONS 5800 SL
CIF B61614673
Capital Social 174593.99 Euros
Actividad Explotación de ganado porcino
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONS 5800 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONS 5800 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pons Mitjans Jordi | Administrador Unico | 14/06/2018 | 20/04/2020 |
Pons Mitjans Jordi | Liquidador | 20/04/2020 | 20/04/2020 |
Pons Mitjans Anais | Administrador Unico | 25/03/2015 | 14/06/2018 |
Pons Mayoral Manuel | Administrador Unico | 07/08/2012 | 25/03/2015 |
Mitjans Solsona Maria Assumpcio | Administrador | 07/08/2012 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONS 5800 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 99, S 8, H B 175467, I/A 6 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 99, S 8, H B 175467, I/A 6 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 99, S 8, H B 175467, I/A 6 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 99, S 8, H B 175467, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 99, S 8, H B 175467, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08
Capital Anterior: | 18.030,36 | Euros |
Aumento de capital: | 156.563,63 | Euros |
Capital Actual: | 174.593,99 | Euros |
Porcentaje: | 868,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 98, S 8, H B 175467, I/A 4 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 98, S 8, H B 175467, I/A 3 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 98, S 8, H B 175467, I/A 3 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 98, S 8, H B 175467, I/A 2 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30595 , F 98, S 8, H B 175467, I/A 2 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08